THE CAMERON FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of poverty hardship and distress among current and former general practitioners and their dependants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

20 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 239978 YORK DIVISION BRITISH MEDICAL ASSOCIATION CHARITIE...
- 11 Ionawr 1971: Cofrestrwyd
- THE CAMERON FUND LIMITED (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Susanne Ruth Caesar | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||||
Dr Michal Grenville | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||||
Dr Girish Chawla | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||||
Dr Sangeetha Helen Sornalingam | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||||
Dr Caroline Rickard | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||||
Dr Robert Luigi Morley | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||||
Dr Brian McGregor | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||||
Dr Robert Nigel Barnett | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||||
Dr John Francis Kedward | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||||
Dr Richard Mark Vautrey | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|||||||
Dr PETER JOHN PASHLEY HOLDEN | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|||||||
Dr Edward Gavin Crawford | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||||
Dr SARAH FRANCES RANN | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||||
Dr Simon Parkinson | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||||
Dr William Arnold McDowell | Ymddiriedolwr | 06 August 2020 |
|
|
||||||
Dr Zoe Norris | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||||
Dr Vernon Harold Needham | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||||
Dr William McAlpine | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||||
Dr Sean Phelan | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||||
Dr Terry John | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £408.27k | £439.66k | £434.05k | £453.56k | £423.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £373.35k | £379.04k | £343.38k | £442.26k | £566.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 OCTOBER 1970 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 16 JUNE 1971, 14 JUNE 1972, 22 JUNE 1994, 11 JULY 1994 AND 11 JUNE 2009. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31 MAY 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 AUG 2017 as amended on 06 Aug 2020 as amended on 05 Aug 2021 as amended on 14 May 2024
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY HARDSHIP AND DISTRESS OF GENERAL MEDICAL PRACTITIONERS AND THEIR DEPENDANTS, EDUCATION AND ADVANCEMENT IN LIFE OF NECESSITOUS CHILDREN AND DEPENDANTS, AND SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS AS SHALL FROM TIME TO TIME BE DETERMINED BY THE INCORPORATED BODY IN GENERAL MEETING (FOR DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION DATED 31/05/2016)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Cameron Fund
B M A House
Tavistock Square
LONDON
WC1H 9JP
- Ffôn:
- 02073880796
- E-bost:
- info@cameronfund.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window