Hanes ariannol ROTARY CLUB OF SHEPPERTON AND SUNBURY BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 261999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.33k £11.42k £14.92k £16.60k £17.38k
Cyfanswm gwariant £15.86k £7.84k £13.76k £16.72k £16.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A