THE GREENWICH SOCIETY

Rhif yr elusen: 262023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The society reviews and comments on all planning applications in the Greenwich (SE10) area. Its volunteers actively participate in cleaning up graffiti and maintaining small 'street' gardens. Events are organised for members to explore buildings and aspects of the region. A regular newsletter keeps members up to date with relevant planning developments in the area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £14,547
Cyfanswm gwariant: £10,714

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Greenwich

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Ionawr 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NORMAN ROBERT ADAMS Cadeirydd 19 May 2022
FRIENDS OF GREENWICH PARK
Derbyniwyd: Ar amser
Miles Beamish Storey Ymddiriedolwr 19 May 2022
FRIENDS OF WESTCOMBE WOODLANDS
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Jane Guest Ymddiriedolwr 18 November 2021
Dim ar gofnod
David Patrick Scales Ymddiriedolwr 18 November 2021
Dim ar gofnod
Jacqueline Suzanne Robinson Ymddiriedolwr 18 November 2021
Dim ar gofnod
Christopher Swift Ymddiriedolwr 12 January 2021
FORWARD IN FAITH
Derbyniwyd: Ar amser
Lysanne Wilson Ymddiriedolwr 10 September 2020
Dim ar gofnod
Sheila Keeble Ymddiriedolwr 25 September 2017
Dim ar gofnod
Philip Ewart Craig Ymddiriedolwr 25 September 2017
Dim ar gofnod
TIMOTHY BARNES Ymddiriedolwr 25 September 2017
THE FAN MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
Dr PIETER THOMAS VAN DER MERWE Ymddiriedolwr 25 September 2017
THE TURNER SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE FAN MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
HELEN MCINTOSH Ymddiriedolwr 25 September 2017
ESTATE CHARITY OF WILLIAM HATCLIFFE
Derbyniwyd: Ar amser
DEPTFORD FIRST
Derbyniwyd: Ar amser
LONDON AND SOUTH EAST REGION (LASER) EDUCATION FOUNDATION LIMITED
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Lesley Clare Hodsdon Ymddiriedolwr
THE LONDON FORUM OF AMENITY AND CIVIC SOCIETIES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.51k £10.29k £9.00k £14.79k £14.55k
Cyfanswm gwariant £8.15k £14.07k £10.92k £17.30k £10.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 03 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 10 Tachwedd 2021 10 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 PRIOR STREET
LONDON
SE10 8SF
Ffôn:
02082935337