THE SHELL PENSIONERS BENEVOLENT ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 262049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Pensioners in need of assistance are identified by Pensioner Programme Officer and a proposal is made to the Trustees as to how the Charity may assist the Pensioner. The Trustees may make a grant or an interest free loan. The latter enables the Charity's funds to be recycled and assist other Pensioners in due course.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £244,528
Cyfanswm gwariant: £281,359

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gerner
  • Gogledd Iwerddon
  • Jersey
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Rhagfyr 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 286548 THE SHELL-MEX AND B P PENSIONERS BENEVOLENCE ASSOC...
  • 15 Mawrth 1971: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SPBA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Roy Dennis Waight Cadeirydd 06 June 2018
FARNHAM SINFONIA (CIO)
Derbyniwyd: Ar amser
Stewart Welsford Pain Ymddiriedolwr 12 June 2024
THE SANDSTONE RIDGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
KAREN SAYWELL Ymddiriedolwr 12 June 2024
Dim ar gofnod
Susan Oxspring Ymddiriedolwr 05 June 2019
Dim ar gofnod
STUART TESTER Ymddiriedolwr 06 June 2018
Dim ar gofnod
DAVID JOHN LEWIS Ymddiriedolwr 06 June 2018
WALTON FIRS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
VERONICA ALISON CARTER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GILLIAN MARGARET SPRINGETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHRISTINE ALISON NANCARROW Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £374.25k £231.36k £249.48k £249.93k £244.53k
Cyfanswm gwariant £204.82k £223.88k £170.50k £296.99k £281.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 20 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 19 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 17 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 11 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 17 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 17 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Shell Pensioners Benevolent Association
Shell Centre
london
SE1 7NA
Ffôn:
02079345131