Hanes ariannol THE APOLLO THEATRE (ISLE OF WIGHT) TRUST

Rhif yr elusen: 262257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.81k £30.15k £18.78k £19.88k £14.99k
Cyfanswm gwariant £16.02k £17.27k £30.13k £16.37k £20.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.53k £16.57k N/A N/A