Ymddiriedolwyr THE APOLLO THEATRE (ISLE OF WIGHT) TRUST

Rhif yr elusen: 262257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PAUL MARTIN JENNINGS Cadeirydd 01 January 2001
Dim ar gofnod
Stephen John Reading Ymddiriedolwr 23 November 2024
Dim ar gofnod
Victoria Jane Cook Ymddiriedolwr 23 November 2024
Dim ar gofnod
Helen Reading Ymddiriedolwr 01 August 2024
Dim ar gofnod
Phil Cardew Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
Geoff Underwood Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Mary Mackenzie Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
Julie Jones-Evans Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
DANIEL JOHN BURNS Ymddiriedolwr 23 September 2012
Dim ar gofnod
GILLIAN KENNERLEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod