DEVON AND EXETER MEDICAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 262343
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 310 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PROVISION OF SUPPORT FOR MEDICAL EDUCATIONAL ACTIVITIES IN EXETER, MID, AND EAST DEVON

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2022

Cyfanswm incwm: £3,061
Cyfanswm gwariant: £4,361

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mai 1972: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Robert Moody Ymddiriedolwr 15 February 2019
Dim ar gofnod
Jane Richards Ymddiriedolwr 13 October 2015
WHITESTONE PARISH HALL MANAGEMENT COMMITTEE
Derbyniwyd: Ar amser
DEVON & EXETER MEDICAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH HOUSE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/09/2018 01/09/2019 01/09/2020 01/09/2021 01/09/2022
Cyfanswm Incwm Gros £7.70k £7.65k £5.73k £3.14k £3.06k
Cyfanswm gwariant £8.10k £10.65k £4.08k £1.98k £4.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 310 diwrnod
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 310 diwrnod
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2022 13 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2021 06 Gorffennaf 2022 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2020 03 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2019 21 Awst 2020 51 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Nicholas Priory
The Mint
EXETER
EX4 3BL
Ffôn:
01392215541