Hanes ariannol ROTARY CLUB OF TWICKENHAM TRUST FUND

Rhif yr elusen: 262573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.63k £30.12k £20.33k £9.35k £13.17k
Cyfanswm gwariant £16.19k £28.49k £20.44k £8.87k £10.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A