Hanes ariannol ROTARY CLUB OF REDHILL REIGATE & DISTRICT TRUST FUND

Rhif yr elusen: 262574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.80k £10.38k £7.27k £5.27k £10.32k
Cyfanswm gwariant £6.97k £11.05k £8.29k £5.38k £5.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A