THE ATTINGHAM TRUST FOR THE STUDY OF COUNTRY HOUSES AND COLLECTIONS IN BRITAIN

Rhif yr elusen: 262819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity runs a programme of intensive, residential courses each year giving attendees a chance to study selected historic houses and collections on specially arranged visits accompanied by specialist tutors and lecturers.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Awst 1971: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE ATTINGHAM TRUST FOR THE STUDY OF HISTORIC HOUSES AND COLLECTIONS (Enw gwaith)
  • THE ATTINGHAM SUMMER SCHOOL TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Timothy John Cooke OBE Cadeirydd 14 November 2019
THE D G LYNALL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
WATERLOO 200 LTD
Derbyniwyd: Ar amser
WENTWORTH WOODHOUSE PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ATTINGHAM TRUST FOR THE STUDY OF HISTORIC HOUSES AND COLLECTIONS IN BRITAIN
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Dounia Nadar Ymddiriedolwr 13 November 2024
UT FOUNDATION UK LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Wolf Ferdinand Eike Burchard Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Adrian David Sassoon Ymddiriedolwr 31 May 2022
Dim ar gofnod
Sir Robert Henry Thoroton Hildyard Ymddiriedolwr 18 May 2021
THE ATTINGHAM TRUST FOR THE STUDY OF HISTORIC HOUSES AND COLLECTIONS IN BRITAIN
Cofrestrwyd yn ddiweddar
DIANA BERRY Ymddiriedolwr 16 May 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £523.46k £91.56k £107.93k £595.67k £687.94k
Cyfanswm gwariant £485.28k £187.20k £148.76k £595.89k £554.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £75.43k N/A N/A £55.11k £200.85k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £388.07k N/A N/A £476.89k £428.06k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £54.62k N/A N/A £51.05k £54.92k
Incwm - Arall £5.33k N/A N/A £12.62k £4.12k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £485.28k N/A N/A £595.54k £554.36k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A £351 £335
Gwariant - Llywodraethu £8.63k N/A N/A £10.65k £10.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £351 £335
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £0 N/A N/A £0 £603
Buddsoddiadau tymor hir £3.22m N/A N/A £3.02m £3.20m
Cyfanswm asedau £275.54k N/A N/A £258.86k £395.68k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 N/A N/A £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £19.42k N/A N/A £35.22k £39.05k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 12 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 21 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 15 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 15 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Attingham Trust
70 Cowcross Street
LONDON
EC1M 6EJ
Ffôn:
02072539057