SOCIAL WORKERS BENEVOLENT TRUST

Rhif yr elusen: 262889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Helps social workers who are experiencing financial difficulties because of sickness, bereavement, family difficulties, increasing frailty or sudden catastrophe.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £153,771
Cyfanswm gwariant: £113,627

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Medi 1971: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MRS SU ROXBURGH Cadeirydd 22 July 2015
Dim ar gofnod
Chris MacDonald Ymddiriedolwr 14 November 2024
Dim ar gofnod
Doris Choto Ymddiriedolwr 14 November 2024
Dim ar gofnod
Denise Anne Ware Ymddiriedolwr 09 May 2024
Dim ar gofnod
Helen Susanne Smith Ymddiriedolwr 13 July 2023
Dim ar gofnod
Kirsty Leigh Hancock Ymddiriedolwr 15 June 2023
Dim ar gofnod
Mama Addo-Yobo Ymddiriedolwr 16 November 2022
Dim ar gofnod
Mike Young Ymddiriedolwr 11 July 2022
Dim ar gofnod
Robert Pook Ymddiriedolwr 18 March 2020
Dim ar gofnod
Simon Scott Ymddiriedolwr 15 May 2018
FRIENDS OF HOLY TRINITY CHURCH HASTINGS
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 200 diwrnod
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF SAINT CLEMENT AND ALL SAINTS HASTINGS.
Derbyniwyd: Ar amser
HASTINGS PHILHARMONIC CHOIR
Derbyniwyd: Ar amser
RUPERT FRANKLIN Ymddiriedolwr 23 September 2015
Dim ar gofnod
MARGARET FAULKNER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £78.99k £83.64k £117.59k £160.31k £153.77k
Cyfanswm gwariant £100.44k £82.22k £85.85k £120.24k £113.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 11 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 11 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 06 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 06 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 03 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 03 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 06 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 06 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 21 Awst 2020 22 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 21 Awst 2020 22 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SWBT
Wellesley House
37 Waterloo Street
BIRMINGHAM
B2 5PP
Ffôn:
01216223911
E-bost:
chair@swbt.org