PLUMSTEAD ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 263259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provide Accommodation/Housing to persons over the age of 55 years who are in need, hardship or distess in the following oreder of priority. (i) persons resident in area of benefit (Plumstead) (ii) persons resident in the London Borough of Greenwich Such charitable purposes for the benefit of the residents as the trusteed decide

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £116,280
Cyfanswm gwariant: £34,225

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Greenwich

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Ionawr 1972: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANGUS BEARN Cadeirydd
Dim ar gofnod
Ben Williams Ymddiriedolwr 10 August 2022
Dim ar gofnod
Jeremy Forty Ymddiriedolwr 25 May 2022
Dim ar gofnod
Jennifer Ball Ymddiriedolwr 25 May 2022
Dim ar gofnod
Allan Nichols Ymddiriedolwr 28 January 2015
Dim ar gofnod
Michael MacCarthy Ymddiriedolwr 09 October 2013
Dim ar gofnod
BARBARA HARRIS Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST VEDAST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £114.76k £130.77k £110.65k £116.39k £116.28k
Cyfanswm gwariant £100.48k £92.10k £95.36k £53.60k £34.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 17 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 17 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 12 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 12 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 19 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 19 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 10 MARCH 1936
Gwrthrychau elusennol
IN THE PAYMENT OF WEEKLY ALLOWANCES, BEING IN NO CASE, EXCEPT WITH THE APPROYAL OF THE CHARITY COMMISSIONERS, LESS IN VALUE THAN 2S.6D. A WEEK OR MORE THAN 7S.6D. A WEEK TO OR FOR THE BENEFIT OF POOR PERSONS WHO ARE RESIDENT IN THE ANCIENT PARISH OF PLUMSTEAD AND NOT IN RECEIPT OF POOR-LAW RELIEF OTHER THAN MEDICAL RELIEF AND WHO HAVE ATTAINED THE AGE OF 60YEARS AND BECOME WHOLLY OR IN PART UNABLE TO MAINTAIN THEMSELVES BY THEIR OWN EXERTIONS.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF PLUMSTEAD
Hanes cofrestru
  • 13 Ionawr 1972 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
35 DAWSON DRIVE
SWANLEY
BR8 7PN
Ffôn:
07736433343
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael