SADLER'S WELLS DEVELOPMENT TRUST

Rhif yr elusen: 263450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance education, particularly by encouraging appreciation of the dramatic arts.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £369
Cyfanswm gwariant: £182

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Westminster
  • Islington

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Ionawr 1972: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • SADLERS WELLS DEVELOPMENT TRUST (Enw gwaith)
  • SADLER'S WELLS DEVELOPMENT TRUST LTD (Enw gwaith)
  • SADLER'S WELLS THEATRE APPEAL FUND LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nigel Higgins Cadeirydd 01 January 2017
Dim ar gofnod
Baroness Thangam Debbonaire Ymddiriedolwr 17 February 2025
SADLER'S WELLS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Nicholas Andrew Grace Ymddiriedolwr 23 April 2024
SADLER'S WELLS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Yana Peel Ymddiriedolwr 04 October 2023
SADLER'S WELLS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
FONDATION CHANEL
Derbyniwyd: Ar amser
Suhair Fariha Khan Ymddiriedolwr 28 September 2022
OPEN ENDED
Derbyniwyd: Ar amser
SADLER'S WELLS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE DESIGN MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
Nina Patel Ymddiriedolwr 28 September 2022
WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL (UK)
Derbyniwyd: Ar amser
SADLER'S WELLS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Clare Jane Connor Ymddiriedolwr 28 September 2022
SADLER'S WELLS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Brenda Leff Ymddiriedolwr 22 February 2022
SADLER'S WELLS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL EDWARD MULHOLLAND Ymddiriedolwr 22 February 2022
SADLER'S WELLS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE LEWA WILDLIFE CONSERVANCY UK
Derbyniwyd: Ar amser
DZI FOUNDATION UK
Derbyniwyd: Ar amser
Nicholas Bernard Basden Ymddiriedolwr 22 April 2021
Dim ar gofnod
Melissa Bethell Ymddiriedolwr 21 September 2020
SADLER'S WELLS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Matthew Jake Slotover Ymddiriedolwr 21 September 2020
SADLER'S WELLS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Maria Albonico Ymddiriedolwr 30 June 2020
SADLER'S WELLS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Melanie Jane Smith Ymddiriedolwr 26 February 2020
SADLER'S WELLS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
HUMPHREY BATTCOCK Ymddiriedolwr 27 September 2017
SADLER'S WELLS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12 £0 £0 £70 £369
Cyfanswm gwariant £0 £0 £60 £60 £182
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 28 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 23 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 12 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 26 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 11 Mawrth 2021 39 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SADLERS WELLS THEATRE
ROSEBERY AVENUE
LONDON
EC1R 4TN
Ffôn:
02078638035