THE AUBREY BARKER FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting the study of and the acquisition and dissemination of knowledge and skill in the disciplines of land surveying, quantity surveying and land economy and in particular of promoting the same in developing countries in which in the opinion of the trustees the promotion of the same would be of especial benefit to the community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Camerwn
- Nigeria
- Rwanda
Llywodraethu
- 02 Mehefin 1972: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iain Greenway | Cadeirydd | 17 September 2020 |
|
|
||||
Grazyna Wiejak-Roy | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
Joseph Olusegun Ajanlekoko | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Neate | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
James Robert Mason | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Kate Fairlie | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Dr Ainoriza Mohd Aini PhD | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Brian Waldy | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
TONY CHASE FRICS | Ymddiriedolwr | 05 September 2012 |
|
|
||||
PROFESSOR IAN DOWMAN | Ymddiriedolwr | 16 September 2011 |
|
|
||||
RICHARD EVELYN HARRY HAYWARD BSC, FRICS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR CHRIS LITTLE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.02k | £12.04k | £12.37k | £0 | £16.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.94k | £544 | £604 | £14.11k | £1.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 15 Mawrth 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 15 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 13TH MARCH 1972
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING THE STUDY OF AND THE ACQUISITION AND DISSEMINATION OF KNOWLEDGE AND SKILL IN THE DISCIPLINES OF LAND SURVEYING, QUANTITY SURVEYING AND LAND ECONOMY AND IN PARTICULAR OF PROMOTING THE SAME IN DEVELOPING COUNTRIES, THAT IS TO SAY, COUNTRIES IN WHICH IN THE OPINION OF THE TRUSTEES THE PROMOTION OF THE SAME WOULD BE OF ESPECIAL BENEFIT TO THE COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Thackray Williams
15-17 London Road
BROMLEY
BR1 1DE
- Ffôn:
- 01223 847355
- E-bost:
- i.dowman@ucl.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window