Hanes ariannol THE MAUD ELKINGTON CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 263929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £649.90k | £639.29k | £494.76k | £597.82k | £576.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £606.91k | £818.00k | £531.12k | £737.59k | £706.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £649.90k | £639.29k | N/A | £597.82k | £576.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £471.77k | £677.33k | N/A | £576.59k | £550.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £135.14k | £140.67k | N/A | £161.00k | £155.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.42k | £16.77k | N/A | £17.00k | £17.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £441.30k | £646.09k | N/A | £545.04k | £519.04k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £135.14k | £140.67k | N/A | £161.00k | £155.41k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.