MRS EDITH ELLEN HARRIS WILL TRUST

Rhif yr elusen: 263945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To pay the income of the trust to the Christian Science Board of Directors of the Mother Church the First Church of Christ Scientist in Boston Massachusetts to be used in Great Britain for the promotion and extension of the religion of Christian Science as taught by Mary Baker Eddy in the Christian Science text book Science and Health with key to the Scriptures.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 April 2024

Cyfanswm incwm: £46,045
Cyfanswm gwariant: £60,131

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Mai 1972: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHARITY OF EDITH ELLEN HARRIS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LYNN NELIGAN Cadeirydd 12 July 2016
THE CHRISTIAN SCIENCE TRUST IN GREAT BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
LUDLOW TRUST CO LTD Ymddiriedolwr 14 February 2022
THE CURRAN FAMILY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE LOLLIPOP FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASHLA CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BASCOMBE FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARGARET ROSEMARY HARGRAVE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
STUART MCCONACHIE GAULD AND PAULINE MAY GAULD CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE STANLEY AND LORNA GRAVES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 02/04/2020 02/04/2021 02/04/2022 02/04/2023 02/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £38.67k £26.07k £27.28k £33.26k £46.05k
Cyfanswm gwariant £63.76k £49.47k £57.97k £40.96k £60.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2024 02 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2024 02 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2023 01 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2023 01 Chwefror 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2022 14 Chwefror 2023 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2022 14 Chwefror 2023 12 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2021 03 Chwefror 2022 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2021 03 Chwefror 2022 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 02 Ebrill 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 02 Ebrill 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Ludlow Trust Company Limited
First Floor
Tower Wharf
Cheese Lane
Bristol
BS2 0JJ
Ffôn:
0117 313 8200
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael