Hanes ariannol ACORN VILLAGES LIMITED
Rhif yr elusen: 263954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.62m | £3.71m | £4.18m | £4.24m | £4.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.66m | £3.92m | £4.11m | £4.37m | £4.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.34m | £3.35m | £3.49m | £3.60m | £3.81m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £800 | £1.10k | £294.77k | £393.70k | £121.24k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £65.28k | £105.50k | £247.65k | £71.18k | £94.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £137.90k | £163.90k | £96.91k | £90.48k | £113.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.40m | £3.42m | £3.82m | £4.05m | £4.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.90k | £18.02k | £19.31k | £25.25k | £30.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.72k | £0 | £146.62k | £38.41k | £4.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.61m | £3.87m | £4.06m | £4.33m | £4.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.27k | £55.95k | £54.20k | £44.31k | £96.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.75k | £27.73k | £58.41k | £27.69k | £2.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.