Hanes ariannol BENEFACT TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 263960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.95m | £38.91m | £6.32m | £425.72m | £465.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.02m | £18.94m | £24.68m | £442.24m | £446.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £3.50m | £5.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £385.34m | £428.49m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.30m | £33.73m | £3.08m | £36.88m | £37.35m | |
|
Incwm - Arall | £1.65m | £5.18m | £3.24m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.94m | £17.85m | £23.31m | £22.58m | £26.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £307.00k | £332.00k | £375.00k | £370.00k | £356.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.69m | £175.00k | £312.00k | £114.00k | £390.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.69m | £0 | £0 | £21.88m | £25.55m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £307.00k | £332.00k | £375.00k | £370.00k | £356.00k | |
|
Gwariant - Arall | £764.00k | £759.00k | £994.00k | £419.29m | £419.83m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.