Hanes ariannol THE KIRBY LAING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 264299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.31m | £2.41m | £2.09m | £2.10m | £2.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.51m | £1.99m | £4.59m | £4.42m | £3.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.31m | £2.41m | £2.09m | £2.10m | £2.29m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.39m | £1.85m | £4.47m | £4.29m | £3.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £116.24k | £131.56k | £119.88k | £128.69k | £116.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.00k | £35.51k | £34.67k | £35.78k | £37.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.28m | £1.74m | £4.36m | £4.17m | £2.95m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £116.24k | £131.56k | £119.88k | £128.69k | £116.82k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.