Hanes ariannol THE IAN ASKEW CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 264515
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £460.09k | £492.74k | £461.97k | £607.37k | £460.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £483.20k | £518.29k | £464.28k | £499.58k | £482.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.91k | £57.59k | £34.92k | £33.47k | £19.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £150.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £61.83k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £395.54k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £100.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £293.82k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £205.76k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £31.95k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £210.48k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £15.28k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.