Ymddiriedolwyr THE CHICHESTER SINGERS
Rhif yr elusen: 264683
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Susan Morgan | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Christine Harbroe-Bush | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Julia Mansergh | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Wendy Elizabeth Bray | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Robert David Leslie Spring | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Dr Catherine Whitfield | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Louise Bruce | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|||||
Colin Westwood | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.