GLOUCESTER CIVIC TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PRINCIPAL ACTIVITY OF THE CHARITY IS THAT OF AN EDUCATIONAL AND PRESERVATION TRUST.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 24 Tachwedd 1972: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyn White | Cadeirydd | 18 April 2012 |
|
|||||||||
Graham George Howell | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|||||||||
David Burley | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||||||
Mark Nigel Medland | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||||||
Anthony James Conder | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|||||||||
Angela Elizabeth Ellen Currier-Teal | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||||||
Rosemary McDowall | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||||||
Margaret Elizabeth Jean Williams | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||||||
COLIN JOSEPH NYLAND | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||||||
Gareth Christopher Jayne | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||||||
Emily Clare Gibbon | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||||||
Yolanda Russo | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||||||
Marc Richard Waters | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||||||
Susan Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
||||||||
IAN HATTON | Ymddiriedolwr | 03 October 1997 |
|
|||||||||
ROBERT VERNON MORRIS | Ymddiriedolwr | 03 October 1972 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.95k | £45.31k | £92.25k | £171.45k | £157.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.31k | £40.57k | £84.32k | £200.33k | £182.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.11k | £22.36k | £26.77k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27TH OCTOBER 1972 as amended on 14 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
The company is established for the public benefit for the following purposes in the area comprising City of Gloucester, which area shall hereinafter be referred to as “the area of benefit”: (a) to stimulate public interest in the area of benefit and make available community and educational resources; (b) to promote high standards of planning and architecture in the area of benefit; (c) to secure the preservation, protection, development, and improvement of features of historic or public interest in the area of benefit; (d) to operate museums, heritage centres and exhibition spaces, with associated retail facilities and to hold collections and assets; (e) to make such arrangements as are necessary to enable the public to view and enjoy any buildings, land, exhibitions or collections (whether free or at a charge); (f) by publishing books or pamphlets or in other appropriate manner to make known to the public the existence of such buildings, land, exhibitions or collections.
Maes buddion
GLOUCESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bishop Hooper House
99-103 Westgate Street
GLOUCESTER
GL1 2PG
- Ffôn:
- 01452207101
- E-bost:
- info@gloucestercivictrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window