THE SEARCH AND RESCUE DOG ASSOCIATION (ENGLAND)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objective of the charity is to train air-scenting dog teams to assist , for the public benfit, the Police, Mountain Rescue Teams, and any other organisation involved with Search and rescue of persons missing or overdue in situations which benefit from the use of air-scenting dogs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,867 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 1972: Cofrestrwyd
- Mountain Rescue Search Dogs England (Enw gwaith)
- SARDA (ENGLAND) (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Robert Keen | Ymddiriedolwr | 11 January 2025 |
|
|||||||
Mark Nesbitt | Ymddiriedolwr | 13 January 2024 |
|
|||||||
Catherine Ruth Davis | Ymddiriedolwr | 14 January 2023 |
|
|||||||
Paul Aitken-Fell | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £220.75k | £24.51k | £35.73k | £19.68k | £23.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.97k | £28.43k | £28.43k | £26.38k | £60.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.72k | N/A | N/A | N/A | £7.87k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 30 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 29 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 02 Ionawr 2021 | 124 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 15 Chwefror 2021 | 168 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 OCT 1972 AS AMENDED ON 01 FEB 1975 AS AMENDED BY SCHEME DATED 23 OCT 1978 AS AMENDED ON 02 MAY 1998 AS AMENDED ON 10 APR 1999 AS AMENDED BY SCHEME DATED 16 MAR 2000 AS AMENDED ON 02 JUN 2001 AS AMENDED ON 07 DEC 2003 AS AMENDED ON 03 NOV 2012
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST THE POLICE, MOUNTAIN RESCUE TEAMS, OR ANY OTHER ORGANISATION INVOLVED IN THE SEARCH AND RESCUE OF PERSONS MISSING OR OVERDUE, IN SITUATIONS WHICH WILL BENEFIT FROM THE USE OF AIR-SCENTING SEARCH DOGS
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Coach Cottage
Grantlands
Uffculme
EX15 3ED
- Ffôn:
- 07530464990
- E-bost:
- secretary@mrsde.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window