ymddiriedolwyr CONGREGATIONAL FEDERATION
Rhif yr elusen: 264839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Andrew Lyon | Cadeirydd | 16 November 2019 |
|
|||||||||||
Ruairidh Duncan MacRae | Ymddiriedolwr | 02 September 2023 |
|
|||||||||||
Rev Ruth Leeming | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|||||||||||
Elisabeth Sweeney-Smith | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|||||||||||
Rev RUTH GREEN | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|||||||||||
Rev Caroline Stott | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|||||||||||
Brendan Willys Mason | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|||||||||||
Rev Oliver Kinchin | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|||||||||||
SUSAN AUSTIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||||
Mark Taylor | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||||||
Rev Christopher John Bamforth Damp | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|||||||||||
Rev Foday Yusufu Kamara | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|||||||||||
Rev Judi Holloway | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
||||||||||
Rev Gerard Simonis | Ymddiriedolwr | 26 October 2018 |
|
|||||||||||
Margaret McEwen Carbarns McGuinness | Ymddiriedolwr | 20 August 2015 |
|
|||||||||||
Eric Peter Fenwick | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|||||||||||
Hillary Biggin | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|||||||||||
REV C L GILLHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.