Hanes ariannol BAROD PROJECT
Rhif yr elusen: 265008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.62m | £7.52m | £7.05m | £6.90m | £8.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.57m | £7.51m | £7.01m | £6.81m | £8.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.56m | £6.44m | £6.31m | £6.29m | £7.37m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £389.51k | £373.71k | £307.85k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £789 | £978 | £2.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £64.87k | £52.85k | £6.33k | £14.18k | £30.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.44m | £7.46m | £6.77m | £6.70m | £7.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.30k | £3.24k | £1.16k | £248 | £4.30k | |
|
Incwm - Arall | £116.60k | £0 | £269.57k | £187.09k | £649.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.49m | £7.44m | £6.97m | £6.78m | £8.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £79.50k | £65.93k | £43.11k | £35.53k | £70.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.32k | £34.00k | £35.15k | £34.18k | £36.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.