Historic Suffolk

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FURTHER THE PRESERVATION, IN APPROPRIATE SETTINGS FOR THE BENEFIT OF THE NATION, OF BUILDINGS AND OTHER SUCH STRUCTURES OR LAND OF SPECIAL BEAUTY OF SPECIAL HISTORIC OR ARCHITECTURAL INTEREST.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
48 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Suffolk
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068486 SUFFOLK ARCHITECTURAL HERITAGE TRUST LIMITED
- 01 Mawrth 1973: Cofrestrwyd
- S B P T (Enw gwaith)
- SUFFOLK BUILDING PRESERVATION TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piers Hart | Cadeirydd | 01 June 2013 |
|
|
||||
Tim Buxbaum | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|||||
Melanie Lesser | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Michael Sutherill | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|||||
GRAHAM DAVID PANTON | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|||||
Roy Proctor | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
DR Giles Rowan Smith | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|
||||
John Knight | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
||||
Brian Aket | Ymddiriedolwr | 01 June 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.49k | £67.61k | £110.51k | £119.15k | £138.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.08k | £50.95k | £73.03k | £74.76k | £138.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £33.81k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/01/1973 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/11/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/05/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/06/2014 as amended on 08 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE PRESERVATION IN APPROPRIATE SETTINGS FOR THE BENEFIT OF THE NATION BUILDINGS OR OTHER STRUCTURES OR LAND OF SPECIAL BEAUTY OR SPECIAL HISTORIC OR ARCHITECTURAL INTEREST.
Maes buddion
SUFFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chelsea House
59 Out Risbygate
Bury St Edmunds
Suffolk
Suffolk
IP33 3RQ
- Ffôn:
- 01284727743
- E-bost:
- roy@proctor.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window