UNITED RESPONSE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
United Response is a national charity that works with adults and young people with learning disabilities, mental health needs or physical disabilities. Our mission is to enable the people we support to take control of their lives. United Response is community based, working in many localities across England and Wales, providing everything from 24 hour care to a few hours of support a week.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£106,508,000
Roddion a chymynroddion | £570.00k | |
Weithgareddau elusennol | £105.38m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.00k | |
Buddsoddiadau | £560.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£109,364,000
Codi arian | £288.00k | |
Weithgareddau elusennol | £107.33m | |
Arall | £1.74m |
£166,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £104,114,000 o 69 gontract(au) llywodraeth a £129,000 o 8 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.03m | |
Gwariant elusennol | £107.33m |
Pobl

3450 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 14 |
£70k i £80k | 12 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 3 |
£110k i £120k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Llety/tai
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Rhagfyr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1082257 ROBERT OWEN COMMUNITIES HOUSING
- 07 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1001234 NORMANLEA FRIENDS OF ROC EXMOUTH
- 03 Hydref 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1057760 THE CELL BARNES TRUST
- 09 Hydref 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 256869 THE IPSWICH ST RAPHAEL CLUB
- 02 Hydref 1973: Cofrestrwyd
- UNITED RESPONSE LTD (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Graham McCaig | Cadeirydd | 21 March 2018 |
|
|
||||
Joseph Anichebe | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|||||
Vicky Whelan | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Lisa Odendaal | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Satya Kanta Samal | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Deborah Tavana | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Alison Helen Stanley | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Mark Hugh McLaughlin | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.21m | £96.90m | £96.97m | £100.18m | £106.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.89m | £95.18m | £96.69m | £109.05m | £109.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £92.79m | £94.57m | £94.58m | £98.77m | £104.11m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £121.00k | £1.82m | £1.66m | £918.00k | £129.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £381.00k | £267.00k | £358.00k | £505.00k | £570.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £93.39m | £96.60m | £96.60m | £99.85m | £105.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £139.00k | £37.00k | £13.00k | £207.00k | £560.00k | |
|
Incwm - Arall | £297.00k | £0 | £0 | £235.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £41.00k | £135.00k | £42.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £92.64m | £94.96m | £96.44m | £105.30m | £107.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £244.00k | £216.00k | £246.00k | £233.00k | £288.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £309.00k | £365.00k | £421.00k | £425.00k | £592.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £3.52m | £1.74m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.57m | £5.62m | £5.46m | £5.56m | £5.42m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £15.16m | £18.27m | £18.78m | £8.99m | £11.61m | |
|
Cyfanswm asedau | £21.48m | £18.08m | £16.52m | £17.64m | £15.41m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £11.24m | £13.28m | £11.78m | £11.47m | £14.41m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11TH SEPTEMBER 1973 AS AMENDED 2ND JULY 1981, 9TH NOVEMBER 1987, 8TH JULY 1993, 14TH SEPTEMBER 1995, 5TH MARCH 2007 AND 30TH DECEMBER 2008. AS AMENDED 8 JULY 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22 MAR 2017 AS AMENDED ON 20 JUL 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 OCT 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED ARE: (I) RELIEF OF THOSE WHO ARE IN CHARITABLE NEED, PARTICULARLY THOSE THAT ARE VULNERABLE DUE TO LEARNING DISABILITIES OR MENTAL OR PHYSICAL HEALTH NEEDS OR THOSE IN POVERTY, IN PARTICULAR BY PROVIDING SUPPORT AND SERVICES TO MEET THEIR NEEDS; (II) TO ADVANCE EQUALITY AND DIVERSITY IN PARTICULAR FOR THOSE WITH LEARNING DISABILITIES OR MENTAL OR PHYSICAL HEALTH NEEDS.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT CO.3B
CORINTHIAN HOUSE
17 LANSDOWNE ROAD
CROYDON
SURREY
CR0 2BX
- Ffôn:
- 02082465200
- E-bost:
- info@unitedresponse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window