Dogfen lywodraethu KINGSWAY CLC TRUST
Rhif yr elusen: 265612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 1ST FEBRUARY 1973 AND AMENDED BY RESOLUTION INCORPORATED 7.11.78, 22.10.81, 28.3.1983, 8.3.1989, 18.12.1991 as amended on 21 Aug 2019 as amended on 30 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH BY SUCH LAWFUL MEANS AS THE FOUNDATION MAY DETERMINE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.