Hanes ariannol THE NATIONAL ASSOCIATION FOR THE RELIEF OF PAGET'S DISEASE

Rhif yr elusen: 266071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £543.18k £88.27k £205.19k £125.23k £108.26k
Cyfanswm gwariant £188.30k £392.13k £257.30k £329.46k £228.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £491.73k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £32.85k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £18.61k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £398.81k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £177.64k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £10.66k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £14.95k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £14.08k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A