Hanes ariannol ORANGE TREE THEATRE LTD
Rhif yr elusen: 266128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.77m | £1.60m | £1.70m | £1.76m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.84m | £1.45m | £1.14m | £1.78m | £1.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £105.00k | £234.66k | £1.21m | £105.00k | £115.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £548.31k | £569.23k | £285.01k | £911.65k | £523.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £108.84k | £106.98k | £88.03k | £6.66k | £8.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.00m | £849.95k | £124.48k | £582.73k | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £202 | £370 | £0 | £272 | £2.66k | |
|
Incwm - Arall | £108.62k | £77.60k | £172 | £258.79k | £320.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £38.14k | £5.01k | £52.50k | £20.54k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.61m | £1.26m | £912.14k | £1.59m | £1.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £223.34k | £187.47k | £227.40k | £188.77k | £138.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.78k | £14.88k | £49.97k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.