Hanes ariannol WILTSHIRE WILDLIFE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 266202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.31m | £4.24m | £5.92m | £5.57m | £7.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.60m | £3.69m | £3.87m | £4.39m | £5.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £80.91k | N/A | N/A | £298.18k | £19.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £104.83k | £140.06k | £150.87k | £33.38k | £546.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.15m | £983.18k | £2.46m | £1.61m | £841.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £49.33k | £31.02k | £36.24k | £127.24k | £197.37k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.98m | £3.11m | £3.30m | £3.71m | £5.96m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £104.74k | £92.04k | £78.59k | £95.84k | £97.53k | |
|
Incwm - Arall | £29.72k | £21.03k | £44.72k | £29.57k | £27.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £22.18k | £112.58k | £886.11k | £662.75k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.24m | £3.40m | £3.64m | £4.13m | £5.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £365.75k | £294.16k | £229.34k | £266.10k | £265.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.03k | £30.61k | £8.23k | £8.36k | £9.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £10.24k | £35.73k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.