THE BRITISH FRIENDS OF THE COUNCIL FOR A BEAUTIFUL ISRAEL CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds on behalf of the Council for a Beautiful Israel, a charity based in Israel.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Israel
Llywodraethu
- 11 Mawrth 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1060081 NEW ISRAEL FUND
- 16 Tachwedd 1973: Cofrestrwyd
- 11 Mawrth 2025: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £10 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2024 | 346 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22ND SEPTEMBER 1973
Gwrthrychau elusennol
TO MAKE GRANTS TO THE COUNCIL FOR A BEAUTIFUL ISRAEL FOR THE ADVANCEMENT OF RELIGION IN ISRAEL BY RESTORATION AND IMPROVEMENT OF SYNAGOGUES MOSQUES AND CHURCHES: THE RELIEF OF POVERTY IN ISRAEL BY PROVIDING ASSITANCE TO PERSONS IN NEED: THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ISRAEL ON MATTERS CONCERNING THE PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT AND LANDSCAPE (WITH EMPHASIS ON THE PREVENTION OF POLLUTION) BY PLANNING THROUGH ALL PHASES FROM INFANT TO UNIVERSITY AND PROFESSIONAL LEVELS AND BY ENCOURAGING RESEARCH ON ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND IMPROVEMENT OF SCHOOLS AND TECHNICAL COLLEGES.
Maes buddion
ISRAEL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window