THE LABAN GUILD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Laban Guild is a charitable organisation founded in 1946 to promote and advance the study of Laban-based movement and dance. The first President was Rudolf Laban. The charity promotes courses, masterclasses and events, in a diverse number of venues and educational settings and our magazine Movement, Dance & Drama magazine is produced 6 times a year for members/subscribers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Ebrill 1974: Cofrestrwyd
- LABAN GUILD INTERNATIONAL (Enw gwaith)
- THE LABAN GUILD FOR MOVEMENT & DANCE (Enw gwaith)
- THE LABAN GUILD FOR MOVEMENT AND DANCE (Enw gwaith)
- THE LABAN ART OF MOVEMENT GUILD (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SARA PATRICIA MUNDELLA HOUSTON | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Dr CLARE MARIA LIDBURY | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|||||
DARREN LEE ROYSTON | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||
Audrey Mary Pamela Anderton | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.22k | £4.39k | £4.98k | £4.74k | £3.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.73k | £18.36k | £5.23k | £11.09k | £7.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8TH APRIL 1972 AND AMENDED 2ND MARCH 1974 AND 7TH MARCH 1981 AS AMENDED ON 21 MAR 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE STUDY AND PRACTICE OF HUMAN MOVEMENT PARTICULARLY RECOGNISING THE CONTRIBUTION MADE BY THE LATE RUDOLF LABAN AND AS ANCILLARY THERETO THE FOLLOWING SUBSIDIARY PURPOSES: A) TO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR THE EXCHANGE OF IDEAS AND THE PROMULGATION OF KNOWLEDGE OF HUMAN MOVEMENT AND TO FOSTER AWARENESS OF THE SIGNIFICANCE OF MOVEMENT PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE SPHERES OF DANCE PERFORMANCE, CHOREOGRAPHY, DANCE IN EDUCATION, RECREATIVE DANCE, DRAMA, THERAPY, ACTION PROFILING, PERSONALITY ASSESSMENT AND ERGONOMICS AS RECOGNISED AREAS OF LABAN’S WORK. B) TO ENCOURAGE AND PARTICIPATE IN RESEARCH INTO THE STUDY OF HUMAN MOVEMENT AND TO PUBLISH THE RESULTS OF SUCH RESEARCH. C) TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF MOVEMENT AS AN ART FORM. D) TO PROMOTE LECTURES, COURSES, CONFERENCES AND DISCUSSION GROUPS TO IMPART A WIDER UNDERSTANDING OF THE ARTISTIC, CULTURAL, EDUCATIONAL AND THERAPEUTIC SIGNIFICANCE OF THE ART OF MOVEMENT. E) TO PROMOTE LIVE DEMONSTRATIONS, FESTIVALS, RE-CREATIVE AND COMMUNITY DANCE GROUPS AND OTHER LIKE EXPOSITIONS. F) TO DO ALL SUCH MATTERS AND THINGS AS MAY APPEAR TO THE ORGANISATION TO BE INCIDENTAL OR CONDUCIVE TO THE ATTAINMENT OF THE ABOVE-MENTIONED OBJECTS OR ANY OF THEM BUT ONLY WITH THE APPROVAL AND CONFIRMATION OF THE CHARITY COMMISSION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
93 Blackborough Road
Reigate
RH2 7BY
- Ffôn:
- 07885540211
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window