HOLY ROOD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity makes grants to contemplative orders for the purposes of relieving poverty and advancing education in accordance with the charity's objects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 1973: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sister Mary Philomena Donnelly | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||||||||
Abbot THOMAS QUIN OSB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
GERALD EDWARD KIDD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
SISTER Colette Anne Jordan | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.66k | £23.91k | £35.61k | £26.61k | £28.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.46k | £32.71k | £42.25k | £62.51k | £64.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 2 NOVEMBER 1973 AS AMENDED BY ORDER DATED 5 SEPTEMBER 2006 AND DEED OF AMENDMENT DATED 2 JULY 2007 SCHEME AS AMENDED BY SCHEME DATED 06/12/2012 AS AMENDED ON 14/05/2013 AS AMENDED ON 17/10/2014 AS AMENDED ON 14 AUG 2023 AS AMENDED BY SCHEME DATED 14 JUN 2024
Gwrthrychau elusennol
A. RELIEF OF POVERTY AMONG MONKS AND NUNS THE MEMBERS OF WHICH DEVOTE THEIR LIVES TO PRAYER AND CONTEMPLATION. B. PROMOTION OF THE EDUCATION OF MONKS AND NUNS IN SUBJECTS RELEVANT TO EFFICIENT ADMINISTRATION OF THE AFFAIRS OF THE COMMUNITIES TO WHICH THEY BELONG. C. RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF OLD AGE, ILLNESS OR DISABILITY AMONG MONKS AND NUNS WITHIN THE UK, THE MEMBERS OF WHICH DEVOTE THEIR LIVES TO PRAYER AND CONTEMPLATION.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PWW Solicitors
84 Eccleston Square
LONDON
SW1V 1PX
- Ffôn:
- 02078020140
- E-bost:
- ctyson@pwwsolicitors.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window