ymddiriedolwyr THE MICHAEL BLANNING TRUST
Rhif yr elusen: 266691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Bailey Hughes | Cadeirydd | 20 September 2022 |
|
|
||||
Herbert Andrews | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Alan George Garnett | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Ashley Knowles | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
ROBERT JOHN KENNEDY | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|||||
MARK BOOTH | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|
||||
John Loudon | Ymddiriedolwr | 27 November 2007 |
|
|||||
ANDREW OULSNAM | Ymddiriedolwr | 23 June 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.