Dogfen lywodraethu LEAGUE OF FRIENDS OF ST BARNABAS HOSPITAL SALTASH
Rhif yr elusen: 266967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27/11/1973 AS AMENDED ON 01/11/1998 AS AMENDED ON 22/04/2014 AS AMENDED ON 16/11/2015 AS AMENDED ON 21 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE LEAGUE SHALL BE TO PROVIDE FOR THE WELFARE OF PATIENTS AND STAFF WHO ARE CARED FOR BY ANY SERVICES PROVIDED BY ST. BARNABAS HOSPITAL, SALTASH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED. IN PRACTICE (SALTASH).
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.