OSHWAL ASSOCIATION OF THE UK

Rhif yr elusen: 267037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Advancement of Jain religion. Relief of Poverty, Advancement of Education, Protection of Health And Other Charitable Objects

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Mawrth 1974: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

24 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rumit Shah Cadeirydd 24 April 2022
Dim ar gofnod
Rahul Shah Ymddiriedolwr 23 June 2024
Dim ar gofnod
Kishore Haria Ymddiriedolwr 22 June 2024
Dim ar gofnod
Deepak Harania Ymddiriedolwr 15 June 2024
Dim ar gofnod
Chunilal Shah Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Umesh Shah Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Smita Shah Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Arvindkumar Shah Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Shilpa Shah Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Avni Jayantilal Shah Ymddiriedolwr 13 August 2022
Dim ar gofnod
Mukesh Shah Ymddiriedolwr 12 June 2022
Dim ar gofnod
Irene Marjorie Shah Ymddiriedolwr 11 June 2022
Dim ar gofnod
Poonam Alkesh Shah Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Nipun Premchand Shah Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
SHANDIP NATHALAL SHAH Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Dr Rajvee Punatar Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Hitesh Shah Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Sachin Shah Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Nirmal Chandrakant Shah Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Khilit Mukundlal Shah Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Minesh Venichand Shah Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Hiten Savla Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Minakshi Shah Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Bijal Shah Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.06m £920.56k £1.38m £1.82m £1.91m
Cyfanswm gwariant £1.54m £1.27m £1.09m £1.86m £1.86m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £18.76k £6.87k
Incwm o roddion a chymynroddion £732.63k £512.61k £466.02k £499.90k £500.36k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £128.26k £58.04k £48.53k £96.05k £147.57k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £992.23k £201.93k £765.75k £1.10m £1.05m
Incwm - Arall £206.55k £147.98k £95.64k £120.90k £209.26k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £243.86k £192.81k £134.47k £278.01k £332.01k
Gwariant - Ar godi arian £1.20m £1.01m £914.56k £1.15m £1.19m
Gwariant - Llywodraethu £38.38k £26.05k £18.61k £57.36k £74.95k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £161.69k £108.45k £212.99k £154.63k
Gwariant - Arall £95.72k £67.17k £42.04k £434.77k £330.86k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £18.81m £18.99m £18.54m £17.71m £17.07m
Buddsoddiadau tymor hir £3 £3 £3 £3 £3
Cyfanswm asedau £4.24m £3.68m £4.37m £5.32m £5.96m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £293.68k £277.04k £231.20k £391.93k £342.74k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 13 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 13 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Tachwedd 2023 30 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Tachwedd 2023 30 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 14 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
OSHWAL CENTRE
COOPERS LANE RAOD
NORTHAW
HERTS
EN6 4DG
Ffôn:
01707643838