Hanes ariannol THE SUSSEX INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY SOCIETY

Rhif yr elusen: 267159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.16k £85.84k £20.32k £4.61k £8.01k
Cyfanswm gwariant £4.68k £13.43k £7.25k £8.02k £19.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A