Elusennau cysylltiedig THE CONGREGATIONAL FEDERATION LIMITED
Rhif yr elusen: 267469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DEEDS OF LEASE AND RELEASE DATED 10 AND 12 SEPTEMBER 1722 AND SCHEMES OF 5 JANUARY 1894 10 NOVEMBER 1905 31 DECEMBER 1963 5 APRIL 1971 AND 8 MAY 1986
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF A BURIAL GROUND FOR THE ZION CHAPEL AT BRIDLINGTON
Maes buddion
BRIDLINGTON
Hanes cofrestru
- 04 Hydref 1967 : Cofrestrwyd
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.