WHITEHILL VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Whitehill Village Hall is held on trust for the use of the community of Whitehill for meetings and lectures and for other forms of recreation. Its purpose is to improve the condition of life for all members of the local community, without distinction of political, religious or ethnic groounds. Groups from toddlers to the oldest regularly use the hall.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £51,850 o 8 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 27 Mehefin 1974: Cofrestrwyd
- THE WHITEHILL VILLAGE HALL MANAGEMENT COMMITTEE (Enw gwaith)
- WHITEHILL VILLAGE HALL MANAGEMENT COMMITTEE (Enw gwaith)
- THE WHITEHILL VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Waterhouse | Cadeirydd | 04 June 2019 |
|
|
||||
Phillip Atkinson | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Andrew Kosinski | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Paul Burgess | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
Peter Christopher Benson | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
Beryl Parsons | Ymddiriedolwr | 03 June 2014 |
|
|||||
DAVINA SYLVIA HUDSON | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.94k | £61.80k | £19.29k | £46.64k | £57.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.52k | £30.80k | £11.90k | £65.78k | £54.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £95.35k | N/A | £19.29k | £15.00k | £51.85k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2025 | 357 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2025 | 362 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1ST DECEMBER 1973
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL FOR THE USE OF INHABITANTS OF THE PARISH OF WHITEHILL WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FO THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
THE PARISH OF WHITEHILL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Whitehill Village Hall
Sutton Field
Whitehill
BORDON
Hampshire
GU35 9BW
- Ffôn:
- 07976161363
- E-bost:
- aswaterhouse@hotmail.com
- Gwefan:
-
whitehillvillagehall.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window