THE KENSINGTON SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve and improve the amenities of Kensington for the public benefit by stimulating interest in its history and records, promoting good architecture and planning in its future development and by protecting, preserving and improving its buildings, open spaces and other features of beauty or historic or public interest.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 1974: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANDA WHITAKER FRAME | Cadeirydd | 02 April 2003 |
|
|
||||||
JAMES FAIRRIE | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||||
Shayan Keyhan-Rad | Ymddiriedolwr | 29 October 2023 |
|
|
||||||
BARRY MUNDAY | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|||||||
VANESSA BARTULOVIC | Ymddiriedolwr | 08 August 2020 |
|
|
||||||
Peter Arnold Mishcon | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||
Thomas Blomberg | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||||
Sophia Jane Lambert CB | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||||
HENRY PETERSON OBE | Ymddiriedolwr | 04 May 2012 |
|
|
||||||
MICHAEL BECKET | Ymddiriedolwr | 04 May 2012 |
|
|
||||||
Martin Frame CA | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||||
MICHAEL ERNEST BACH | Ymddiriedolwr | 20 May 1975 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.14k | £20.43k | £31.06k | £53.86k | £33.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.37k | £23.94k | £36.03k | £60.41k | £32.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
REVISED CONSTITUTION ADOPTED 21ST MAY 1974 AS AMENDED 11 NOVEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND IMPROVE THE AMENITIES OF KENSINGTON FOR THE PUBLIC BENEFIT BY STIMULATING INTEREST IN ITS HISTORY AND RECORDS, PROMOTING GOOD ARCHITECTURE AND PLANNING IN ITS FUTURE DEVELOPMENT AND BY PROTECTING, PRESERVING AND IMPROVING ITS BUILDINGS, OPEN SPACES AND OTHER FEATURES OF BEAUTY OR HISTORIC OR PUBLIC INTEREST.
Maes buddion
KENSINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Astwood Mews
London
SW7 4DE
- Ffôn:
- 07711519235
- E-bost:
- kensingtonsociety@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window