CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY IPSWICH

Rhif yr elusen: 267981
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The purpose of the charity is to promote the writings and teachings of Mary Baker Eddy. The Church was founded to "reinstate primitive Christianity and it's lost element of healing" ( p.17 Church Manual of the 1st Church of Christ, Scientist in Boston ,Massachusetts, U.S.A. . Author:- Mary Baker Eddy ).

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023

Cyfanswm incwm: £724
Cyfanswm gwariant: £5,417

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Medi 1974: Cofrestrwyd
  • 17 Ionawr 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IPSWICH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.36k £4.09k £2.15k £1.69k £724
Cyfanswm gwariant £5.15k £5.69k £2.46k £5.24k £5.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 23 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 22 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 01 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 01 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 1ST DECEMBER 1977.
Gwrthrychau elusennol
FURTHERING THE OBJECT OF THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST IPSWICH.
Maes buddion
STOWMARKET
Hanes cofrestru
  • 09 Medi 1974 : Cofrestrwyd
  • 17 Ionawr 2024 : Tynnwyd