Hanes ariannol KING GEORGE'S FIELD, CAISTER - ON - SEA

Rhif yr elusen: 268208
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.50k £37.46k £58.03k £88.69k £100.98k
Cyfanswm gwariant £12.22k £21.83k £45.30k £95.63k £105.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £4.05k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £17.01k £10.10k £4.05k £3.90k £15.12k