ymddiriedolwyr THE CHARITIES AID FOUNDATION
Rhif yr elusen: 268369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Graham Dench | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||||
Michael St John Ashley | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||||
Robert Vogtle | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||||
Owen Pringle | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||||
Sabine Everaet | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||||
Meredith Niles | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|||||||
Dr Priya Darshani Singh | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||||
David Peter Shalders | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||||
Right Honourable Sir Ernest Ryder | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||||
Cyrus Ardalan | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||||
Sir James Henry Leigh-Pemberton | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||||
Janet Pope | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.