ymddiriedolwyr THE DORCHESTER CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 268636
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Richard Harrison | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||||
Mark Damon Chutter | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||||
Maria Anita Casu | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||||
Andrew John Doak | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||||
Felicity Ann McLAREN | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|||||||
PAUL SMITH | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|||||||
Ian Francois Bernard Gosling | Ymddiriedolwr | 05 May 2015 |
|
|||||||
David John Moss | Ymddiriedolwr | 05 February 2013 |
|
|
||||||
ALAN ROBERT ROWLEY | Ymddiriedolwr | 08 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.