THE REDLAND AND COTHAM AMENITIES SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aim is to protect and enhance our area, its architecture, trees, parks and amenities, for present and future residents
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 28 Ionawr 1975: Cofrestrwyd
- R C A S (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie Gallop | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Peter Dunscombe | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|||||
ALISON NINA WHITAKER BROMILOW | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.97k | £7.00k | £10.79k | £8.64k | £7.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.13k | £5.78k | £10.91k | £11.59k | £4.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £100 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 05 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED OCTOBER 1973
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PRESENT AND FUTURE COMMUNITY OF REDLAND AND COTHAM AND NEIGHBOURHOOD AS THE COMMITTEE SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME AND IN PARTICULAR TO FURTHER THE MAINTENANCE IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF THE CULTURAL ARCHITECTURAL AND OTHER AMENITIES OF THE SAID NEIGHBOURHOOD AND ALSO TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHE LEISURE-TIME OCCUPATIONS FOR THE PRESENT AND FUTURE INHABITANTS OF THE SAID NEIGHBOURHOOD IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE.
Maes buddion
REDLAND, COTHAM AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15A Archfield Road
BRISTOL
BS6 6BD
- Ffôn:
- 07730019104
- E-bost:
- peterdunscombe@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window