Hanes ariannol THE YOUNG VIC COMPANY
Rhif yr elusen: 268876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.96m | £6.77m | £6.48m | £6.72m | £7.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.17m | £7.30m | £4.07m | £7.11m | £10.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.04m | £2.01m | £3.87m | £982.84k | £5.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.40m | £3.31m | £2.30m | £4.27m | £3.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £289.76k | £285.36k | £153.36k | £340.94k | £10.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.17m | £3.11m | £4.03m | £2.01m | £3.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.50k | |
|
Incwm - Arall | £89.73k | £72.27k | £0 | £110.68k | £1.39m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.10m | £48.25k | £30.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.81m | £6.89m | £3.67m | £6.76m | £9.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £305.54k | £345.38k | £268.85k | £345.47k | £573.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.56k | £30.55k | £0 | £84.22k | £84.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £55.91k | £60.81k | £128.34k | £6.07k | £4.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.