THE YOUNG VIC COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Charity are to create high quality, innovative and imaginative theatre for a wide and, in particular, young audience. The creation and presentation of high quality performances in unique adaptable auditoria, with far-reaching education and access policies, is achieved through a combination of box office revenue, public subsidy and fundraising.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£7,183,628
Roddion a chymynroddion | £4.05m | |
Weithgareddau elusennol | £2.72m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.58k | |
Buddsoddiadau | £9.02k | |
Arall | £400.26k |
Cyfanswm gwariant:
£6,501,768
Codi arian | £458.25k | |
Weithgareddau elusennol | £6.04m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £16,450 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £458.25k | |
Gwariant elusennol | £6.04m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £681.86k |
Pobl

61 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lambeth
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1042802 THE BURFORD CANNELL CHARITABLE TRUST
- 20 Chwefror 1975: Cofrestrwyd
- THE YOUNG VIC COMPANY LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLENN EARLE | Cadeirydd | 17 October 2018 |
|
|
||||
Joshua Parr | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Layla Madanat | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|||||
Andrea Jain Cee Lee | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Farah Ramzan Golant | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Kobina Kuttah Holdbrook-Smith | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Dr Robert James Campbell Easton | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|||||
Ali Hossaini | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
Nicola Ann Dunn | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
Anna Elizabeth Williams | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
Fiona Mary Shaw | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.77m | £6.48m | £6.72m | £7.80m | £7.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.30m | £4.07m | £7.11m | £10.27m | £6.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.01m | £3.87m | £982.84k | £5.00k | £16.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.31m | £2.30m | £4.27m | £3.08m | £4.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £285.36k | £153.36k | £340.94k | £10.13k | £1.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.11m | £4.03m | £2.01m | £3.31m | £2.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £3.50k | £9.02k | |
|
Incwm - Arall | £72.27k | £0 | £110.68k | £1.39m | £400.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.10m | £48.25k | £30.00k | £55.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.89m | £3.67m | £6.76m | £9.69m | £6.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £345.38k | £268.85k | £345.47k | £573.87k | £458.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.55k | £0 | £84.22k | £84.63k | £44.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £60.81k | £128.34k | £6.07k | £4.50k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £8.99m | £8.70m | £8.68m | £8.32m | £8.01m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £1 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.98m | £4.50m | £4.09m | £3.17m | £2.72m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.60m | £1.42m | £1.37m | £2.56m | £1.12m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Chwefror 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Chwefror 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Mawrth 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Mawrth 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/09/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/07/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/02/2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 OCT 2016 as amended on 15 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ASSIST IN THE ADVANCEMENT OF EDUCATION SO FAR AS SUCH PROMOTION AND ASSISTANCE SHALL BE OF A CHARITABLE NATURE AND IN PARTICULAR, SO FAR AS OF A CHARITABLE NATURE, TO PROCURE AND INCREASE THE APPRECIATION AND UNDERSTANDING BY YOUNG PEOPLE AND OTHER OF THE ARTS IN ALL ITS FORMS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
66 THE CUT
LONDON
SE1 8LZ
- Ffôn:
- 02079222800
- E-bost:
- info@youngvic.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window