ymddiriedolwyr THE YOUNG VIC COMPANY
Rhif yr elusen: 268876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLENN EARLE | Cadeirydd | 17 October 2018 |
|
|
||||
Layla Madanat | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Joshua Parr | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Andrea Jain Cee Lee | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Farah Ramzan Golant | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Kobina Kuttah Holdbrook-Smith | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Ebelechukwu Adaeze Okobi | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Kwame Yaa Kwei-Armah | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|||||
Ali Hossaini | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
Dr Robert James Campbell Easton | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|||||
Anna Elizabeth Williams | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
Fiona Mary Shaw | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
Nicola Ann Dunn | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
STEVE TOMPKINS | Ymddiriedolwr | 28 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.