TERRITORIAL ARMY RIFLE ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organised shooting competitions and training for the Army Reserve. Administered the AR representative shooting teams. These activities have been handed over to the SASC and ARA.TARA is amalgamating with the ARA and will cease to exist in 2016
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2015
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £19,578 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 227639 ARMY RIFLE ASSOCIATION
- 16 Ebrill 1975: Cofrestrwyd
- 12 Rhagfyr 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- TARA (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.58k | £51.67k | £50.59k | £47.25k | £35.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.31k | £46.91k | £47.15k | £55.66k | £116.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £19.58k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 27 Medi 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 27 Medi 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 29 Medi 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 29 Medi 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 22 Gorffennaf 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 22 Gorffennaf 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 03 Medi 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 03 Medi 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 10TH JULY 1973 AS AMENDED 1ST JULY 1994
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION IS TO ENCOURAGE SKILL IN RIFLE AND OTHER SMALL ARMS SHOOTING AMONGST MEMBERS OF THE TERRITORIAL ARMY SO THAT THEY WILL BE BETTER FITTED TO SERVE THEIR COUNTRY IN THE TERRITORIAL ARMY OR OTHER ARMED FORCES IN WHICH THEIR SERVICES MAY BE REQUIRED IN TIMES OF PERIL AND PARTICULARLY IN SUCH METHODS AS WILL LEAD TO EFFICIENCY ON THE BATTLEFIELD.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window